Иркутская
Учреждена в 1727 году
Иркутская и Нерчинская
Иннокентий (Кульчицкий) епископ, свт., бывший еп. Переславль-Залесский, начальник Китайской духовной миссии | с 15.01.1727 | архиеп. Минский и Волынский †27.11.1731 |
Иннокентий (Неронович) епископ, рукоположен | с 25.11.1732 | †26.07.1746 |
Софроний (Кристалевский) епископ, свт., рукоположен | с 18.04.1753 | †30.03.1771 |
Михаил (Миткевич) епископ, рукоположен | со 2.08.1772 | †1.08.1789 |
Вениамин (Багрянский) епископ, рукоположен | с 9.12.1789 | †8.06.1814 |
Михаил (Бурдуков) епископ, рукоположен | с 18.10.1814 по 31.05.1816 | переименован en. Иркутский, Нерчинский и Якутский |
Иркутская, Нерчинская и Якутская
С 31 мая 1816 года
Михаил (Бурдуков) епископ, бывший еп. Иркутский и Нерчинский | с 31.05.1816, архиепископ с 22.08.1826 | †5.06.1830 |
Ириней (Нестерович) архиепископ, бывший еп. Пензенский и Саранский | 26.07.1830 по 28.06.1831 | на покое; †18.05.1864 |
Мелетий (Леонтович) архиепископ, свт., бывший еп. Пермский и Екатеринбургский | с 18.07.1831 по 22.06.1835 | архиеп. Слободско- Украинский и Харьковский |
Иннокентий (Александров) епископ, бывший еп. Слободско- Украинский и Харьковский | с 22.07.1835 по 23.04.1838 | еп. Екатеринославский и Таганрогский |
Нил (Исакович) епископ, бывший еп. Вятский и Слободской | с 23.04.1838 архиепископ с 13.04.1840 по 24.12.1853 | архиеп. Ярославский и Ростовский |
Афанасий (Соколов) архиепископ, бывший еп. Томский и Енисейский | с 24.12.1853 по 3.11.1856 | архиеп. Казанский и Свияжский |
Евсевий (Орлинский) епископ, бывший еп. Самарский и Ставропольский | с 3.11.1856 архиепископ с 23.03.1858 по 16.11.1859 | переименован архиеп. Иркутский и Нерчинский |
Иркутская и Нерчинская
С16 ноября 1859 года
Евсевий (Орлинский) архиепископ, бывший архиеп. Иркутский, Нерчинский и Якутский | с 16.11.1859 по 29.08.1860 | архиеп. Могилевский и Мстиславский |
Парфений (Попов) епископ, бывший еп. Томский и Енисейский | с 13.09.1860 архиепископ с 31.03.1863 | †21.01.1873 |
Вениамин (Благонравов) епископ, бывший еп. Камчатский. Курильский и Алеутский, | с 31.03. 1873 архиепископ с 16.04.1878 | †2.02.1892 |
Тихон (Троицкий-Донебин) архиепископ, бывший еп. Енисейский и Красноярский | с 28.03.1892 по 12.03.1894 | переименован архиеп. Иркутский и Верхоленский |
Иркутская и Верхоленская
Тихон (Троицкий-Донебин) архиепископ, бывший еп. Иркутский и Нерчинский | с 12.03.1894 | †29.06.1911 |
Викарии Иркутской епархии
Кадъякский на Аляске
Учреждена 19 июля 1796 года на о. Кадъяк
Иоасаф (Болотов) епископ, рукоположен | с 10.04.1799 | †10.05.1799 (по дороге к месту служения утонул) |
Селенгинские епископы
Вениамин (Благонравов) епископ, рукоположен | с 20.05.1862 по 18.03.1868 | еп. Камчатский, Курильский и Алеутский |
Мартиниан (Муратовский) епископ, рукоположен | с 9.02.1869 по 17.10.1877 | еп. Камчатский, Курильский и Благовещенский; †5.07.1898 |
Мелетий (Якимов) епископ, рукоположен | с 5.11.1878 по 5.07.1889 | еп. Якутский и Вилюйский †14.01.1900 |
Макарий (Дарский) Курильский епископ, бывший еп. Киренский, викарий Иркутской епархии | с 15.07.1889 по 24.10.1892 | еп. Камчатский, и Благовещенский †7.09.1897 |
Киренские епископы
Макарий (Дарский) епископ, рукоположен | с 9.10.1883 по 15.07.1889 | еп. Селенгинский, викарий Иркутской епархии †7.09.1897 |
Агафангел (Преображенский), епископ, свт., рукоположен | с 10.09.1889 по 17.07.1893 | еп. Тобольский и Сибирский †16.10.1928 |