Полтавская
С 4 декабря 1803 года
Полтавская и Переяславская
Кафедра в Переяславе, а с 1847 года – в Полтаве
Сильвестр (Лебединский) епископ, бывший еп. Малороссийский Переяславский | с 17.12.1803 по 25.01.1807 | архиеп. Астраханский и Кавказский |
Феофан (Шиянов-Чернявский) епископ, бывший еп. Чигиринский, викарий Киевской епархии | с 25.01.1807 | † 24.01.1812 |
Анатолий (Максимович) епископ, рукоположен | с 31.03.1812 по 7.02.1816 | архиеп. Минский и Литовский |
Мефодий (Пишнячевский) епископ, бывший еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии | с 7.02.1816 по 27.06.1824 | архиеп. Астраханский и Кавказский |
Лаврентий (Бакшевский) епископ Черниговский и Нежинский | с 17.07.1824 временно управлял | |
Георгий (Ящуржинский) епископ, рукоположен | с 24.08.1824 по 16.04.1830 | еп. Архангельский и Холмогорский |
Нафанаил (Павловский) епископ, рукоположен | с 8.09.1830 по 12.05.1834 | еп. Псковский и Лифляндский |
Гедеон (Вишневский) епископ, рукоположен | с 29.07.1834 архиепископ с 24.03.1844 | † 11.10.1849 |
Иеремия (Соловьев) епископ, бывший еп. Кавказский и Черноморский | с 20.11.1849 по 19.12.1850 | еп. Нижегородский и Арзамасский |
Нафанаил (Савченко) епископ, бывший еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии | с 19.12.1850 по 13.09.1860 | еп. Архангельский и Холмогорский |
Александр (Павлович) епископ, бывший еп. Архангельский и Холмогорский | с 13.09.1860 по 17.11.1862 | на покое; † 8.11.1874 |
Иоанн (Петин) епископ, рукоположен | с 23.12.1862 архиепископ с 16.04.1878 по 14.11.1887 | на покое; † 8.07.1889 |
Иларион (Юшенов) епископ, бывший еп. Прилуцкий, викарий Полтавской епархии | с 14.11.1887 | † 18.01.1904 |
Викарии Полтавской епархии
Прилукские епископы
Викариатство учреждено 31 марта 1884 года
Иларион (Юшенов) епископ, рукоположен | с 29.04.1884 по 14.11.1887 | еп. Полтавский и Переяславский; † 18.01.1904 |