Черниговская
Учреждена в 991году
Черниговская (и Рязанская)
Кафедра в Чернигове
Неофит I епископ, упоминается | с 992 по 1021 | † неизвест. |
Мартирий епископ, упоминается | в начале XI века | † неизвест. |
Феодул епископ, упоминается | в 1051 | † неизвест. |
Неофит II титулярный митрополит упоминается | в 1070, мае 1072 | † 1080 |
Иоанн (Исайя) епископ, рукоположен | с 1087 | † 23.03.1112 |
Феоктист епископ, свт., рукоположен | с 11 –12.01.1113 (настолование 19.01.1113) | † 6.08.1123 |
Парфений епископ, упоминается | в 1124 | † неизвест. |
Пантелеймон епископ, (свт.), упоминается | с 1132 | †1142 |
Онуфрий епископ, рукоположен | в 1143 | с 1145 по 1147 управлял митрополией; † 1147 |
Евфимий (Феотеки) епископ, упоминается | в 1148, 1150 | † неизвест. |
Антоний (Грек) епископ, упоминается | с 1158 и 1163 до ок. 1168 | изгнан; † неизвест. |
Порфирий I епископ, рукоположен | в 1177 | † 1230 |
Черниговская
С 1198 года
Порфирий II епископ, упоминается | в 1230 и 1239 | † ок.1239 |
Иоанн I епископ, упоминается | в 1246 | † неизвест. |
Черниговская и Брянская
С 1240 года
Кафедра в Брянске
Захария епископ, упоминается | в 1285 (1215,1320) | † неизвест. |
Митрофан епископ, упоминается | в 1282 | † неизвест. |
Арсений епископ, упоминается | в 1299 | † неизвест. |
Павел епископ, рукоположен | в апреле 1332 до сентября 1335 | † неизвест. |
Иоанн II епископ, рукоположен | в 1335 упоминается в 1345 | † неизвест. |
Брянская и Черниговская
Около 1360 года
Нафанаил епископ, упоминается | с 1356 по 1376 | † 1376 |
Григорий епископ, рукоположен | ок. 1375 упоминается в 1377 | † неизвест. |
Исаакий епископ, рукоположен | с 1389 | † 15.11.1415 |
Кафедра была свободна до 1448 года. Брянск заняли Литовские князья. |
Черниговская и Брянская
(в составе Киевской митрополии)
Евфимий епископ, рукоположен | после 1448 по 1465 | бежал в Москву, оставив кафедру от притеснения за веру, еп. Суздальский и Тарусский |
Феофан (Феодор) епископ, управлял | с 1465 до 1473 | с 1483 еп. Суздальский и Тарусский |
Нектарий епископ, упоминается | до 1499 | † неизвест. |
Иона епископ, упоминается | в 1499–1500 | после занятия Чернигова русскими войсками отправлен в Москву в плен; † неизвест. |
Кафедра была закрыта, правление ею перешло к униатам. |
Черниговская и Новгород-Северская
Восстановлена в 1648 году
Кафедра в Чернигове
Зосима (Прокопович) епископ, рукоположен | с 1648 | †1656 |
Лазарь (Баранович) епископ, рукоположен и поставлен местоблюстителем Киевской митрополии, | с 8.03.1657 архиепископ с 8.09.1667 по 1692 | уволен на покой; † 3.09.1693 |
Феодосий (Углицкий) архиепископ, свт., рукоположен | с 11.09.1692 | † 6.02.1696 |
Иоанн (Максимович) архиепископ, свт., рукоположен | с 10.01.1697 по 11.03.1711 | митр. Тобольский и Сибирский |
Антоний (Стаховский) архиепископ, рукоположен | с 20.09.1713 по декабрь 1721 | митр. Тобольский и Сибирский |
Иродион (Жураковский) архиепископ, рукоположен | с 3.05.1722 по 1734 | на покое; † 18.09.1735 |
Иларион (Рогалевский) архиепископ, бывший архиеп. Казанский и Свияжский | с 29.03.1735 по 2.05.1738 | на покое; † 1738 (1739, 1742) |
Никодим (Скребницкий) епископ, рукоположен | с 6.12.1738 по 29.05.1740 | митр. Сибирский и Тобольский, отказался; с 1.09.1742 еп. Санкт-Петербургский |
Антоний (Черновский) митрополит, бывший митр. Сочавский (Болгария) | с 29.05.1740 по 6.09.1742 | митр. Белгородский и Обоянский |
Амвросий (Дубневич) епископ, рукоположен | с 8.09.1742 | † 23.02.1750 |
Ираклий (Комаровский) епископ, рукоположен | с 8.09.1752 по 19.10.1761 | на покое; † 26.10.1765 |
Кирилл (Ляшевицкий) епископ, бывший еп. Воронежский и Елецкий | с 19.10.1761 | † 14.05.1770 |
Феофил (Игнатович) епископ, рукоположен | с 17.10.1770 по 1785 | переименован еп. Черниговский и Нежинский |
Черниговская и Нежинская
С марта 1785 года
Феофил (Игнатович) епископ, бывший еп. Черниговский и Новгород-Северский | с 1785 | † 27.09.1788 |
Иерофей (Малицкий) епископ, рукоположен | с 6.12.1788 по 1.04.1796 | митр. Киевский и Галицкий |
Виктор (Садковский) архиепископ, бывший архиеп. Минский и Волынский Черниговский | с 13.05.1796 по 16.10.1799 | переименован архиеп. Малороссийский |
Малороссийская Черниговская
С 16 октября 1799 года
Виктор (Садковский) архиепископ, бывший архиеп. Черниговский и Нежинский | с 16.10.1799 | † 11.11.1803 |
Черниговская и Нежинская
С 4 декабря 1803 года
Михаил (Десницкий) епископ, бывший еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии | с 18.12.1803 архиепископ с 18.11.1806 по 26.03.1818 | (с 15.02.1815 по 7.02.1816 управлял Псковской епархией) митр. Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский |
Симеон (Крылов- Платонов), епископ, бывший еп. Тульский и Белевский | с 16.06.1818 архиепископ с 17.09.1819 по 26.09.1820 | архиеп. Тверской и Кашинский |
Лаврентий (Бакшевский) епископ, бывший еп. Дмитровский, викарий Московской епархии | с 26.10.1820 архиепископ с 22.08.1826 по 14.03.1831 | с 17.07.1824 временно управлял Полтавской епархией; на покое; † 17.12.1837 |
Владимир (Ужинский) архиепископ, бывший еп. Курский и Белгородский | с 28.03.1831 по 19.09.1836 | архиеп. Казанский и Свияжский |
Павел (Подлипский) епископ, бывший еп. Костромской и Галичский, | с 26.09.1836 архиепископ с 26.03.1839 по 18.04.1859 | на покое; † 27.11.1861 |
Филарет (Гумилевский) архиепископ, бывший архиеп. Харьковский и Ахтырский | со 2.05.1859 | † 9.08.1866 |
Варлаам (Денисов) епископ, бывший еп. Оренбургский и Уральский | с 9.11.1866 архиепископ с 31.03.1868 по 16.08.1871 | на покое; 118.01.1873 (1872) |
Нафанаил (Савченко) епископ, бывший еп. Архангельский и Холмогорский | с 18.08.1871 архиепископ с 31.03.1874 | † 4.03.1875 |
Серапион (Маевский) епископ, бывший еп. Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии | с 15.05.1876 по 6.03.1882 | еп. Архангельский и Холмогорский |
Вениамин (Быковский) епископ, бывший еп. Оренбургский и Уральский | с 5.04.1882 | † 1.02.1893 |
Сергий (Соколов) епископ, бывший еп. Новоград-Северский, викарий Черниговской епархии | с 26.03.1893 | † 24.08.1893 |
Антоний (Соколов) епископ, бывший еп. Кирилловский, викарий Новгородской епархии | с 3.09.1893 | † 20.04.1911 |
Викарии Черниговской епархии
Новгород-Северские епископы
С 21 августа 1868 года
Феофилакт (Праведников) епископ, рукоположен | с 13.10.1868 | † 12.01.1869 |
Серапион (Маевский) епископ, рукоположен | с 4.05.1869 по 15.05.1876 | еп. Черниговский и Нежинский |
Афанасий (Пархомович) епископ, рукоположен | с 9.06.1885 по 4.03.1889 | еп. Сарапульский, викарий Вятской епархии; † 5.09.1910 |
Антоний (Соколов) епископ, рукоположен | с 24.09.1889 по 19.01.1891 | еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии; † 20.04.1911 |
Сергий (Соколов) епископ, бывший еп. Чебоксарский, викарий Казанской епархии | со 2.02.1891 по 26.03.1893 | еп. Черниговский и Нежинский † 24.08.1893 |