Имеретинская
Основана ок. 1027–1072 гг.
Древняя Кутаисская митрополия. В 1455–1795 гг. существовала Имеретинская и Абхазская Католикосия. «...По смерти Имеретинского Католикоса Максима, скончавшегося в 1795 г. в Киеве, вакансия сия осталась праздной; а потому уже заведовал делами, касающимися до Церкви Грузинской и Имеретинской, один Католикос Карталинский и Кахетинский Антоний...» (История Грузинской иерархии с присовокуплением обращения в христианство осетин и других горских народов по 1-е генваря 1825 г. M., 1853. С. 15).
Присоединена в 1814 г.
В составе Грузинского Экзархата (см.).
Упразднена в 1820 г. (присоединена к Никорцминдской епархии).
Возобновлена 19.11.1821 (с присоединенной, в свою очередь, Никорцминдской). Местопребывание – в г. Кутаис.
16.07.1828 присоединена Хонская епархия.
Хонская епархия вскоре была возобновлена, переименована в Мингрельскую, после чего соединена с Гурийской, и вместе они составили отдельную, самостоятельную Гурийско-Мингрельскую епархию (см.).
С 1917 г. – в составе Грузинской Церкви.
Викарные кафедры: Сухумская, Мингрельская.
30.08.1814 | 08.03.1820 | – | Досифей, кн. Церетели | |
19.11.1821 | 08.11.1841 | – | Софроний, кн. Цулукидзе1631 | |
07.08.1843 | 18.01.1853 | – | Давид, кн. Церетели1632 | |
11.04.1853 | 04.04.1856 | – | Евфимий, кн. Цулукидзе1633 | |
02.09.1856 | 02.07.1860 | – | Герман Гоголашвили1634 | |
02.07.1860 | 25.01.1896 | – | Гавриил Кикодзе1635 | |
06.06.1898 | 04.08.1900 | – | Виссарион, кн. Дадиани II1636 | |
12.08.1900 | 01.02.1908 | – | Леонид Окропиридзе | |
01.02.1908 | 03.1917 | – | Георгий Аладов |
Инсарская, пенз.
Основана в 1919 г. (?)
Именование – по г. Инсар (Пензенская губерния, Мордовская АССР).
Пензенское викариатство.
1919 (или 1922) | – | – | Иоанникий Смирнов1637 |
* * *
Архиепископ. Вторая дата – определение на покой. Скончался 01.01.1842.
Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – определение на покой. Скончался 11.08.1868.
Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – дата кончины.
Ставленник Владимира (Путяты), лишенного архиерейского сана определением Судной Комиссии Поместного Собора 1917–1918 гг. Путята «хиротонисал» его единолично. Ставленник был в брачном состоянии. По ММЛ Каталог... первая дата иная: 1922 г. Позднее пытался примкнуть к обновленцам, но те его почему-то не приняли.