Архангельская
Основана 09.03.1682 (выделена из Новгородской епархии).
Местопребывание – в г. Холмогоры, с 26.03.1762 – в г. Архангельск.
Архиепископия в 1682–1759 гг. (с перерывами).
Именовалась: Холмогорская и Важская (Титов A. А. Летопись Двинская. M., 1889. С. 43);
с 16.06.1731 – Архангелогородская и Холмогорская;
с 15.03.1787 – Архангельская и Олонецкая;
с 16.10.1799 – Архангельская и Холмогорская;
с 06(19)04.1985 – Архангельская и Мурманская;
с 14(27)12.1995 – Архангельская и Холмогорская, паки.
Викарные кафедры: Кемская, Пинежская.
18.03.1682 | – | 06.09.1702 | – | Афанасий Любимов148 |
03.12.1703 | – | 02.01.1704 | – | Парфений Небоза Грек149 |
11.03.1705 | – | 09.1707 | – | Сильвестр Крайский150 |
21.03.1708 | – | 05.11.1711 | – | Рафаил Краснопольский151 |
24.08.1712 | – | 08.10.1730 | – | Варнава Волатковский (Волостковский)152 |
02.05.1731 | – | 25.07.1735 | – | Герман Копцевич153 |
28.12.1735 | – | 07.05.1738 | – | Аарон154 |
18.02.1739 | – | 30.06.1740 | – | Савва Шпаковский |
13.07.1740 | – | 08.11.1759 | – | Варсонофий155 |
02.12.1761 | – | 01.05.1769 | – | Иоасаф Лисянский156 |
10.10.1770 | – | 09.07.1773 | – | Антоний Герасимов-Зыбелин (Забелин?) |
22.12.1773 | – | 01.04.1775 | – | Арсений Верещагин |
01.04.1775 | – | 26.10.1798 | – | Вениамин Краснопевков-Румовский (Разумовский?) |
26.10.1798 | – | 14.05.1801 | – | Аполлос Байбаков157 |
29.06.1801 | – | 16.04.1809 | – | Евлампий Введенский |
06.06.1809 | – | 22.07.1819 | – | Парфений II Петров158 |
09.11.1819 | – | 03.07.1821 | – | Иосиф Величковский |
15.08.1821 | – | 08.06.1825 | – | Неофит Докучаев-Платонов159 |
14.02.1826 | – | 16.08.1830 | – | Аарон II Нарциссов160 |
16.08.1830 | – | 30.06.1845 | – | Георгий Ящуржинский |
30.06.1845 | – | 04.12.1854 | – | Варлаам Успенский |
17.09.1854 | – | 15.02.1855 | – | в/у Аркадий Федоров161 |
18.12.1854 | – | 20.07.1857 | – | Антоний II Павлинский |
17.11.1857 | – | 13.09.1860 | – | Александр Павлович |
13.09.1860 | – | 16.08.1871 | – | Нафанаил Савченко |
17.08.1871 | – | 25.12.1876 | – | Иувеналий Корюков |
25.12.1876 | – | 23.05.1879 | – | Макарий Миролюбов |
23.05.1879 | – | 06.03.1882 | – | Нафанаил II Соборов |
01.06.1882 | – | 16.02.1885 | – | Серапион Маевский |
16.02.1885 | – | 03.06.1890 | – | Нафанаил II Соборов, паки162 |
03.06.1890 | – | 16.04.1893 | – | Александр II Закке-Заккис163 |
30.09.1892 | – | 16.04.1893 | – | в/у Сергий Соколов164 |
16.04.1893 | – | 10.02.1896 | – | Никанор Каменский |
10.02.1896 | – | 07.02.1901 | – | Иоанникий Надеждин165 |
07.02.1901 | – | 31.10.1908 | – | Иоанникий II Казанский166 |
31.10.1908 | – | 17.04.1912 | – | Михей Алексеев |
17.04.1912 | – | 27.12.1919(09.01.1920) | – | Нафанаил III Троицкий167 |
1918 | – | 1920 | – | в/у Павел Павловский |
1920 | – | 1921 | – | Варнава Накропин168 |
1921 | – | 05(18)01.1931 | – | Сщмч. Антоний III Быстров169 |
1925 | – | 01(14)12.1927 | – | в/у Софроний Арефьев170 |
16(29)07.1931 | – | 04(17)01.1933 | – | Аполлос II Ржаницын171 |
19.10(01.11)1933 | – | 23.05(05.06)1937 | – | Никон Пурлевский172 |
23.05(05.06)1937 | – | 1939 | – | Иоанн Соколов II173 |
30.01(12.02)1944 | – | 1944 | – | Михаил Постников174 |
23.04(06.05)1944 | – | 09(22)01.1953 | – | Леонтий Смирнов175 |
15(28)01.1953 | – | 01(14)07.1953 | – | в/у Гавриил Огородников176 |
03(16)11.1953 | – | 04(17)02.1956 | – | Феодосий Ковернинский177 |
26.04(09.05)1956 | – | 03(16) 03.1961 | – | Никандр Викторов178 |
03(16)03.1961 | – | 03(16)11.1962 | – | Иннокентий Зельницкий179 |
03(16)11.1962 | – | 14(27)01.1966 | – | Поликарп Приймак |
14(27)01.1966 | – | 29.05(11.06)1977 | – | Никон II Фомичев |
29.05(11.06)1977 | – | 05(18)06.1977 | – | в/у Исидор Кириченко180 |
05(18)06.1977 | – | 29.04(12.05)1987 | – | Исидор Кириченко |
29.04(12.05)1987 | – | 03(16)05.1987 | – | в/у Пантелеимон Долганов181 |
04(17)05.1987 | – | 14(27)12.1995 | – | Пантелеимон Долганов |
14(27)12.1995 | – | 22.01(04.02)1996 | – | в/у Тихон Степанов182 |
22.01(04.02)1996 | – | – | Тихон Степанов |
* * *
Архиепископ с даты назначения. По Двинской летописи, поставлен в сан архиепископа 09.03.1682 с титулом «Холмогорский и Вятский» (Титов A. А. Летопись Двинская. M., 1889. С. 43). Титул «... и Вятский» является ошибочным, так как в это время существовала отдельная Вятская епархия. Здесь должен быть «... и Важский», чему подтверждение находим в повествовании о кончине архиерея 6 сентября 1702 года, где он именуется Холмогорским и Важеским (Там же. С. 127). Вторая дата – дата кончины.
Бывший митрополит Лаодикийский. По ААО, Т. 1. С. 133–196. Скончался 01.01.1704 в Ярославле, по пути в Архангельск (в Холмогоры).
Архиепископ с даты назначения.
Вторая дата – дата кончины.
Архиепископ. Вторая дата – дата кончины.
Архиепископ с 16.06.1731. Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – дата кончины.
Архиепископ с 09.07.1741. Вторая дата – дата кончины.
Архиепископ с даты назначения. Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – дата кончины.
Вторая дата – определение на покой. Скончался 15.01.1842.
Архиепископ Олонецкий и Петрозаводский.
Вторая дата – определение на покой. Скончался 29.04.1907.
Вторая дата – определение на покой.
Епископ Новгород-Северский; откомандирован в Архангельск в связи с болезнью Александра Закке-Заккис.
Вторая дата – определение на покой. Скончался 29.04.1901.
Вторая дата – определение на покой. Вариант этой даты и первой даты преемника – 04.11.1908 – в статье «Архиереи Архангельской епархии» на официальном веб-сайте Архангельской епархии (www.arh-eparhia.ru). Скончался после 1917 г.
Архиепископ с 25.03(07.04)1919.
Архиепископ б. Тобольский. На епархии не был, не поехал, остался в Москве (см. Приложение 7. С. 872).
В 1922–1925 гг. в ссылке в Нарымском крае. Затем арестовывался в 1926 г. Архиепископ с 1926 г. Вторая дата – последний арест 05(18)01.1931 в Архангельске. Скончался в заключении 03(16)07.1932. В статье «Архиереи Архангельской епархии» (www. arh-eparhia.ru) даты иные: «в 1931 г. арестован, 16 февраля 1931 г. умер в заключении». В статье «Архиереи Архангельской епархии» (там же) в число православных иерархов по недоразумению включены обновленческие архиереи – Арсений (Покровский), Василий (Бехтерев) (ошибочно назван Василием [Дохтуровым]), Геронтий (Шевлягин). Включен также «епископ Варсонофий II» в 1923–1924 гг. – очевидно, Варсонофий (Вихвелин), но он в эти годы был епископом Никольским, викарием Вологодской епархии, и находился в Москве под арестом («без права выезда»). Еще один иерарх – епископ Никифор (Никольский) не мог быть Архангельским в 1933–1934 гг., ибо в это время на кафедре был еп. Никон (Пурлевский). См. ниже.
Епископ бывший, Якутский и Вилюйский. По освобождении 01(14)04.1925 из СЛОН.
Вторая дата – дата ареста. Приговорен к трем годам ссылки за помощь сосланному в Северный край духовенству. Ссылку отбывал в Вологде.
Архиепископ с 21.12.1933 (03.01.1934).
Архиепископ с 08(12)01.1938. Вторая дата – определен на покой. По ММЛ РПИ, вторая дата иная: 1938 г.
Принес покаяние и был принят в общение из обновленчества 23.10(05.11) 1943 г. На епархии не был; от назначения отказался.
Архиепископ с 12(25)02.1952. Вторая дата – дата кончины.
Епископ Вологодский и Череповецкий.
В статье «Архиереи Архангельской епархии» (www.arh-eparhia.ru) первая дата (вторая дата предместника) иная – 21.11(04.12)1953. Вторая дата – определение на покой. Скончался в Киеве 14(27)05.1980.
Архиепископ с 12(25)02.1957. В статье «Архиереи Архангельской епархии» (www.arh-eparhia.ru) сказано, что епископ Никандр (Викторов) назначен по возвращении на родину, переведен из Харбинской епархии сразу на Архангельскую кафедру, но этому предшествовало назначение на Курскую кафедру (см.). Дата назначения в Курск ошибочно принята за дату назначения в Архангельск.
Архиепископ.
Игумен; из штата Ленинградской ДА.
Архимандрит; наместник Свято-Данилова монастыря в Москве.
Игумен; настоятель Александро-Невского собора в Петрозаводске.