Донская
Учреждена в 1829 году
Новочеркасская и Георгиевская
Кафедра в Новочеркасске
Афанасий (Телятьев) епископ, бывший еп. Тамбовский и Шацкий | с 5.04.1829 архиепископ с 11.01.1830 по 17.07.1842 | переименован архиеп. Донской и Новочеркасский |
Донская и Новочеркасская
С 17 июля 1842 года
Афанасий (Телятьев) архиепископ, бывший еп. Новочеркасский и Георгиевский | с 17.07.1842 по 17.10.1842 | на покое; †7.05.1847 |
Игнатий (Семенов) архиепископ, бывший архиеп. Олонецкий и Петрозаводский | с 17.10.1842 по 13.01.1847 | архиеп. Воронежский и Задонский |
Иоанн (Доброзраков) архиепископ, бывший еп. Нижегородский и Арзамасский | с 13.01.1847 по 6.03.1867 | на покое; †23.06.1872 |
Платон (Городецкий) архиепископ, бывший архиеп. Рижский и Митавский | с 9.03.1867 по 25.04.1877 | архиеп. Херсонский и Одесский |
Александр (Добрынин) архиепископ, бывший архиеп. Минский и Бобруйский | с 25.04.1877 по 23.05.1879 | архиеп. Литовский и Виленский |
Митрофан (Вицинский) архиепископ, бывший архиеп. Оренбургский и Уральский | с 23.05.1879 | †19.11.1887 |
Макарий (Миролюбов) архиепископ, бывший еп. Вятский и Слободской | с 5.12.1887 по 30.04.1894 | на покое; †24.12.1894 |
Донат (Бабинский-Соколов), архиепископ, бывший архиеп. Литовский и Виленский | с 30.04.1894 по 12.11.1894 | на покое; †16.04.1896 |
Викарии Донской епархии
Аксайские епископы
Викариатство учреждено 25 мая 1871 года
Никанор (Бровкович) епископ, рукоположен | с 4.07.1871 по 25.12.1876 | еп. Уфимский и Мензелинский |
Нестор (Метаниев) епископ, рукоположен | с 17.04.1877 по 8.09.1880 | еп. Выборгский, викарий Санкт-Петербургской епархии; †25.07.1910 |
Флавиан (Городецкий) епископ, рукоположен | со 2.02.1885 по 29.06.1885 | еп. Люблинский, викарий Варшавской (Холмской) епархии; †4.11.1915 |
Серафим (Жемчужников) епископ, рукоположен | с 21.07.1885 по 30.09.1887 | на покое; †4.12.1887 |
Августин (Гуляницкий) епископ, бывший еп. Аккерманский, викарий Кишиневской епархии | с 30.09.1887 по 24.12.1888 | еп. Костромской и Галичский |
Иоанн (Митропольский) епископ, бывший еп. Алеутский и Аляскинский | с 12.08.1889 по 9.04.1910 | еп. Уфимский и Мензелинский |